Radek Časta
Slavoj Koloděje
37 let
Statistiky
1
vstřelené branky
5
odehrané zápasy
366
odehrané minuty
0
žluté karty
0
červené karty
Zápasy
Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021110A5B1305 | 01.05.22 | SK Újezd Praha 4, z.s. "C" Újezd Praha 4 "C" UJP | 1:2 | FK Slavoj Koloděje, z.s. Slavoj Koloděje KOL | 90 | 0 | 0 | 0 |
2021110A5B1105 | 17.04.22 | FK Slavoj Koloděje, z.s. Slavoj Koloděje KOL | 5:1 | SK Slovan Kunratice z.s. "B" Kunratice "B" KNR | 93 | 0 | 0 | 0 |
2021110A5B0904 | 23.10.21 | Tělovýchovná jednota SOKOL BENICE "B" Sokol Benice "B" BNC | 3:2 | FK Slavoj Koloděje, z.s. Slavoj Koloděje KOL | 63 | 1 | 0 | 0 |
2021110A5B0205 | 04.09.21 | SK Slovan Kunratice z.s. "B" Kunratice "B" KNR | 3:1 | FK Slavoj Koloděje, z.s. Slavoj Koloděje KOL | 75 | 0 | 0 | 0 |
2021110A5B0102 | 29.08.21 | FK Slavoj Koloděje, z.s. Slavoj Koloděje KOL | 3:1 | Spartak Hrdlořezy, z.s. "B" Hrdlořezy "B" HRD | 45 | 0 | 0 | 0 |
Přestupy
Typ | Od | Do | Odkud | Kam |
---|---|---|---|---|
Přestup | 07.10.1997 | 11.08.1999 | FOTBALOVÝ KLUB ÚJEZD nad Lesy, z.s. | |
Přestup | 11.08.1999 | 19.07.2002 | TJ Sokol Škvorec z.s. | SK Horní Měcholupy z.s. |
Hostování | 06.04.2001 | 30.06.2001 | FK VIKTORIA ŽIŽKOV a.s. | |
Hostování | 03.08.2001 | 30.06.2002 | TJ Sokol Škvorec z.s. | SK Horní Měcholupy z.s. |
Přestup | 19.07.2002 | 16.08.2006 | SK Horní Měcholupy z.s. | SK Viktoria Sibřina, z.s. |
Hostování | 02.09.2004 | 31.12.2004 | SK Horní Měcholupy z.s. | SK Úvaly, z.s. |
Hostování | 16.08.2005 | 31.12.2005 | SK Horní Měcholupy z.s. | SK Viktoria Sibřina, z.s. |
Hostování | 08.03.2006 | 30.06.2006 | SK Horní Měcholupy z.s. | SK Viktoria Sibřina, z.s. |
Přestup | 16.08.2006 | 10.03.2011 | SK Viktoria Sibřina, z.s. | SK Úvaly, z.s. |
Hostování | 17.03.2009 | 30.06.2009 | SK Viktoria Sibřina, z.s. | SK Úvaly, z.s. |
Hostování | 20.08.2009 | 30.06.2010 | SK Viktoria Sibřina, z.s. | SK Úvaly, z.s. |
Hostování | 10.09.2010 | 31.12.2010 | SK Viktoria Sibřina, z.s. | SK Úvaly, z.s. |
Přestup | 10.03.2011 | 28.03.2019 | SK Úvaly, z.s. | SK Břežany II, z.s. |
Volný přestup | 28.03.2019 | 01.07.2019 | SK Břežany II, z.s. | Čechie Tuklaty,z.s. |
Volný přestup | 01.07.2019 | 01.07.2021 | Čechie Tuklaty,z.s. | FK Slavoj Koloděje, z.s. |