Miroslav Beran
Libuš
34 let
Statistiky
3
vstřelené branky
9
odehrané zápasy
546
odehrané minuty
1
žluté karty
1
červené karty
Zápasy
Přestupy
Typ | Od | Do | Odkud | Kam |
---|---|---|---|---|
Vyřazení z evidence | ||||
Přestup | 06.09.1996 | 03.07.2007 | SK Sparta Krč | FSC LIBUŠ |
Hostování | 28.08.2003 | 30.06.2004 | SK Sparta Krč | FSC LIBUŠ |
Hostování | 19.08.2005 | 31.12.2005 | SK Sparta Krč | FSC LIBUŠ |
Hostování | 31.03.2006 | 30.06.2006 | SK Sparta Krč | FSC LIBUŠ |
Hostování | 17.08.2006 | 31.12.2006 | SK Sparta Krč | FSC LIBUŠ |
Hostování | 08.02.2007 | 30.06.2007 | SK Sparta Krč | FSC LIBUŠ |
Transformace fotbalového klubu | 03.07.2007 | 29.06.2016 | FSC LIBUŠ | Sportovní klub Libuš 838, z.s. |
Ukončení hostování | 02.03.2012 | 30.06.2012 | FSC LIBUŠ | Tělovýchovná jednota Slavia Louňovice, z.s. |
Ukončení hostování | 20.07.2012 | 31.12.2012 | FSC LIBUŠ | Tělovýchovná jednota Slavia Louňovice, z.s. |
Ukončení hostování | 08.03.2013 | 30.06.2013 | FSC LIBUŠ | Tělovýchovná jednota Slavia Louňovice, z.s. |
Ukončení hostování | 22.08.2013 | 31.12.2013 | FSC LIBUŠ | Spartak Průhonice, z.s. |
Ukončení hostování | 04.04.2014 | 30.06.2014 | FSC LIBUŠ | SPORTOVNÍ KLUBY PRAHA 4 |
Ukončení hostování | 19.08.2014 | 31.12.2014 | FSC LIBUŠ | SPORTOVNÍ KLUBY PRAHA 4 |
Ukončení hostování | 17.03.2015 | 30.06.2015 | FSC LIBUŠ | SPORTOVNÍ KLUBY PRAHA 4 |